+sholpanovagulnura

Вдвух классах 72 ученика. в одном классе на 2 ученика меньше, чем в другом. сколько учеников в каждом классе? решить

Ответы 10

Ответ
0,0/5
Ответ разместил: muratzhanova10
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы

пусть в одном классе(где больше учеников) х учеников, тогда в другом на 2 меньше,то есть х-2 ученика. в двух классах 72 ученика, т.е.

72= х+(х-2).находим х. 72=2х-2, 2х=74, х=37.

значит, в одном классе 37 учеников, а в другом 35.

Ответ
0,0/5
Ответ подобран нейросетью
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы
#9.
1) 12-8=4 (пирожка) - на 4 пирожка во 2 пакете больше чем в первом
2) 48÷4=12 (руб.) стоимость 1 пирожка
3) 8×12=96 (руб.) стоимость первого пакета с пирожками
4) 12×12=144 (руб.) стоимость второго пакета с пирожками

#10.
1) 48-44=4 (улья) на 4 улья больше на 1 пасеке чем на 2.
2) 80÷4=20 (кг) мёда снимают с одного улья
3) 48×20=960 (кг) мёда собрали с первой пасеки.
4) 44×20=880 (кг) мёда собрали со второй пасеки.

#11.
1) 9-4=5(мин.) на 5 мин. первый насос работал больше второго
2) 250÷5=50 (л.) выкачивает каждый насос за 1 минуту
3) 9×50=450 (л.) воды выкачал первый насос за 9 минут.
4) 4×50=200 (л.) воды выкачал второй насос за 4 минуты.

#12.
1) 34-26=8 (учеников) на 8 учеников больше во 2 классе чем в первом.
2) 40÷8=5 (поделок) изготавливает один ученик
3) 26×5=130 (поделок) изготовили ученики 1 класса
4) 34×5=170 (поделок) изготовили ученики 2 класса

#13.
▪S=a×b, где а - длина, b - ширина.
▪а1=а2=а
1) S1=а×b1
40=а×5
а=40÷5
а=8 (см.) - длинна прямоугольников
2) S2=а×b2
72=8×b2
b2=72÷8
b2=9 (см.) - ширина второго прямоугольника

#14.
▪S=a×b, где а - длина, b - ширина.
▪S1=S2
1) S1=27×16=432 (м2) - площадь каждого садового участка
2) S2=а2×b2
432=а2×18
а2=432÷18
а2=24 (м) - длинна второго садового участка

#15.
▪S=a×b, где а - длина, b - ширина.
▪S1=S2=S
1) S1=16×9=144 (м2) площадь каждой крыши
2) 9-1=8 (м) - ширина (b2) второй крыши
3) S=a2×b2
144=а2×8
а2=144÷8
а2=18 (м) - длинна второй крыши
Ответ
0,0/5
Ответ подобран нейросетью
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы
1) 72 - 6 = 66(учеников) 2) 66:2= 33 (уч) 3) 33+6=39 (уч) ответ: в одном классе 39 учеников , а в другом 33 ученика
Ответ
0,0/5
Ответ подобран нейросетью
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы
1) Пусть первый класс - х,
тогда второй - х + 6.
По условию: х + х + 6 = 72.
2х + 6 = 72.
2х = 66.
х = 33.
2) Находим второй класс. х + 6 = 33 + 6 = 39.

ответ: 33; 39 человек.
Ответ
0,0/5
Ответ подобран нейросетью
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы
1)96-84=12
12/3=4, 4 метра на 1 плащ! следовательно: 96/4=24 из первого куска
84/4=21 из второго
Ответ
0,0/5
Ответ подобран нейросетью
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы
1.) 72 : 2 = 36
2.) 36 - 6 = 30
3.) 36 + 6 = 42
ответ: в первом классе 42 ученика во втором 30.
Ответ
0,0/5
Ответ подобран нейросетью
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы
72-6=66
66÷2=33
33+6=39
39+33=72
Ответ
0,0/5
Ответ подобран нейросетью
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы

1. Количество детей в одном классе икс (х), а в другом 2х. Сумма равна 45.

х+2х=45

3х=45

х=15. Значит в одном классе 15 человек, а в другом 30.

 

2. Объём параллелепипеда - V.   V=a*b*c   где а - длина, в - ширина, с - высота.

Значит длина а = в/2=24/2=12см

Высота с = а-13 = 24-13 =11см

V=12*11*24=3168см3

 

3.  некорректная задача. написано "На приготовления домашних заданий ученик затратил 1 целая 4 пятнадцатых ч,", как можно написать 4 пятнадцатых часа??

 

4. тоже самое: В одной коробке было 5 целых 3 пятых кг конфет.  ???  5,35??? 

 

5. 45976380

45976400

45976000

45980000

46000000

50000000

45976382

45976382,9

45976382,85

45976382,854

45976382,8537

45976382,85373

45976382,853729

Ответ
0,0/5
Ответ подобран нейросетью
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы

25000,2730,

Пошаговое объяснение:

Ответ
0,0/5
Ответ подобран нейросетью
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы

ответ: 25000, 2730.

Пошаговое объяснение: Не уверен но вроде так.

Другие вопросы по Математике

Категория
Математика, syslik202020
Твір на тему: «як не перетворити друзів на кумирів? »​...
Ответов: 1
Категория
Математика, kubanabenjunior
Заполни пропуски в таблице.длина прямоугольника 18 м 24 м 72 м 48 м 12 м 16 мширина прямоугольника ? м 6 м ? м ? м ? м 9 мпериметр прямоугольника ? м ? м 148 м 102м 48 м ? мплощадь...
Ответов: 2
Категория
Математика, aproaprasx
Сечение которое проведено параллельно основанию четырехугольной пирамиды , делит высоту пирамиды в отношении 4: 9, считая от вершины. вычисли площадь сечения , если площадь основан...
Ответов: 2
Категория
Математика, lenababushkina1980
Найти сумму, произведение и частное комплексных чисел p. s. n=27...
Ответов: 1
Категория
Математика, ayana010920
Кондитер испек 50 кексов. известно, что 15 кексов он посыпал молотыми орехами, а 25 кексов посыпал сахарной пудрой (кекс может быть посыпал и молотыми орехами и сахарной пудрой вме...
Ответов: 2
Категория
Математика, taverina694
50 ! с решением , . за ответы! скрины в ссылке, иначе не грузится....
Ответов: 3